LALUEZA VILLARROYA JOAQUIN ANTONIO
Informe ejecutivo de LALUEZA VILLARROYA JOAQUIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LALUEZA VILLARROYA JOAQUIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERIMENTATERUEL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2022 | |
EXPERIMENTATERUEL SL | Apoderado Solidario | 23/02/2022 | |
LA CASA AMARILLA DE ALBARRACIN SL | Apoderado Solidario | 31/01/2022 | |
RECURSOS QUE RECUPERAMOS SL | Apoderado Solidario | 18/05/2021 | |
RECURSOS QUE RECUPERAMOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2021 | |
TERRA VALIS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/10/2020 | |
AMPRIUS LAGAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2020 | |
NATURUEL SL | Apoderado Mancomunado | 17/01/2020 | |
NATURUEL SL | Apoderado Solidario | 17/01/2020 | |
BIOVEGETALES TERUEL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LALUEZA VILLARROYA JOAQUIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LALUEZA VILLARROYA JOAQUIN ANTONIO
Empresa: EXPERIMENTATERUEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jorge Alberto Morte Murillo
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Maria Begoña Tortajada Aguilar
- Tortajada Aguilar Pedro
- Vivas Saura Miguel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261, L 261, F 31, S 8, H TE 5896, I/A 14 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-44
Empresa: EXPERIMENTATERUEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Perez Dies Santiago
- Vivas Saura Miguel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261, L 261, F 31, S 8, H TE 5896, I/A 14 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-44
Empresa: EXPERIMENTATERUEL SL
Apoderado Solidario
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Maria Begoña Tortajada Aguilar
- Sanchez Lorente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261, L 261, F 31, S 8, H TE 5896, I/A 13 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-44
Empresa: LA CASA AMARILLA DE ALBARRACIN SL
Apoderado Solidario
- Ibañez Castellote Roberto
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Sanchez Lorente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283, L 283, F 114, S 8, H TE 6977, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-44
Empresa: RIQUEZA QUE RECUPERAMOS SL
Apoderado Solidario
- Ibañez Castellote Roberto
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Maria Azucena Mainar Navarro
- Maria Pilar Sanchez Lorente
- Vivas Saura Miguel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282, L 282, F 72, S 8, H TE 6921, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-44
Empresa: RIQUEZA QUE RECUPERAMOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ibañez Castellote Roberto
- Jorge Alberto Morte Murillo
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Perez Dies Santiago
- Vivas Saura Miguel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282, L 282, F 72, S 8, H TE 6921, I/A 2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-44
Empresa: TERRA VALIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jorge Alberto Morte Murillo
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Perez Dies Santiago
- Vivas Saura Miguel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262, L 262, F 86, S 8, H TE 2645, I/A 39 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-44
Empresa: AMPRIUS LAGAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Victor Manuel Martinez Juan
- Vivas Saura Miguel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242, L 242, F 184, S 8, H TE 3812, I/A 25 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-44
Empresa: EXPERIMENTATERUEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Javier Cabello Gimeno
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Perez Dies Santiago
- Vivas Saura Miguel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 7, S 8, H TE 5896, I/A 8 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-44
Empresa: NATURUEL SL
Apoderado Solidario
- Ibañez Castellote Roberto
- Lalueza Villarroya Joaquin Antonio
- Maria Pilar Sanchez Lorente
- Vivas Saura Miguel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277, L 277, F 179, S 8, H TE 6718, I/A 3 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-44
VER MAS ACTOS
Información de LALUEZA VILLARROYA JOAQUIN ANTONIO
Mostramos los datos de LALUEZA VILLARROYA JOAQUIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LALUEZA VILLARROYA JOAQUIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos