LALOUM AVRAHAM
Informe ejecutivo de LALOUM AVRAHAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LALOUM AVRAHAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFUMES Y COSMETICOS JAIME III SL | Apoderado Solidario | 20/08/2020 | |
BEKAROV COSMETICS SL | Administrador Solidario | 10/12/2019 |
VINCULACIONES DE LALOUM AVRAHAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LALOUM AVRAHAM
Empresa: PERFUMES Y COSMETICOS JAIME III SL
Apoderado Solidario
- Laloum Avraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 209, S 8, H PM 65741, I/A 6 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-07
Empresa: BEKAROV COSMETICS SL
Administrador Solidario
- Don Aviv
- Laloum Avraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 47, S 8, H PM 81095, I/A 3 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-07
Empresa: BEKAROV COSMETICS SL
Administrador Unico
- Laloum Avraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 47, S 8, H PM 81095, I/A 3 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-07
Empresa: PERFUMES Y COSMETICOS JAIME III SL
Administrador Unico
- Laloum Avraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 209, S 8, H PM 65741, I/A 4 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-07
Empresa: BEKAROV COSMETICS SL
Administrador Unico
- Laloum Avraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 74, S 8, H PM 81095, I/A 1 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-07
Empresa: EL MONTAITO C'AN KIKO SL
Administrador Unico
- Laloum Avraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 208, S 8, H PM 65741, I/A 2 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-07
Información de LALOUM AVRAHAM
Mostramos los datos de LALOUM AVRAHAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LALOUM AVRAHAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos