LAL KAUR JASWINDER-KUMAR
Informe ejecutivo de LAL KAUR JASWINDER-KUMAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAL KAUR JASWINDER-KUMAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAYAT DIGITAL SL | Socio Unico | 03/01/2024 | |
RAYAT DIGITAL SL | Administrador Unico | 03/01/2024 |
VINCULACIONES DE LAL KAUR JASWINDER-KUMAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAL KAUR JASWINDER-KUMAR
Empresa: TECH DISTRIBUTORS SL
Administrador Unico
- Lal Kaur Jaswinder-kumar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 179, S 8, H M 779373, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: RAYAT DIGITAL SL
Administrador Unico
- Lal Kaur Jaswinder-kumar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46174 , F 77, S 8, H M 811143, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Empresa: RAYAT DIGITAL SL
Socio Único
- Lal Kaur Jaswinder-kumar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46174 , F 77, S 8, H M 811143, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Empresa: TECH DISTRIBUTORS SL
Nuevo Socio Único
- Lal Kaur Jaswinder-kumar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 179, S 8, H M 779373, I/A 3 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: TECH DISTRIBUTORS SL
Administrador Unico
- Lal Kaur Jaswinder-kumar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 178, S 8, H M 779373, I/A 2 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Información de LAL KAUR JASWINDER-KUMAR
Mostramos los datos de LAL KAUR JASWINDER-KUMAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAL KAUR JASWINDER-KUMAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos