LAJOS ROMERO LUCIANO
Informe ejecutivo de LAJOS ROMERO LUCIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAJOS ROMERO LUCIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHABILITACION DE INMUEBLES VIRILA SL | Socio Unico | 30/11/2021 | |
REHABILITACION DE INMUEBLES VIRILA SL | Administrador Unico | 30/11/2021 | |
LAJOS ROMERO AS TORRES SL | Administrador Unico | 12/01/2021 | |
FACTORY LUCINALA SL | Socio Unico | 25/11/2020 | |
FACTORY LUCINALA SL | Administrador Unico | 25/11/2020 | |
DINA Y MEDIA OBRAS Y REFORMAS SL | Socio Unico | 06/05/2019 | |
DINA Y MEDIA OBRAS Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 06/05/2019 | |
DINAMEDIA REHABILITACIONES Y REFORMAS SL | Socio Unico | 29/03/2017 | |
DINAMEDIA REHABILITACIONES Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 29/03/2017 | |
LAJOS ROMERO SL | Socio Unico | 06/10/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LAJOS ROMERO LUCIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAJOS ROMERO LUCIANO
Administrador Unico
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384, L 4384, F 100, S 8, H PO 69161, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-36
Socio Único
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384, L 4384, F 100, S 8, H PO 69161, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-36
Empresa: LAJOS ROMERO AS TORRES SL
Administrador Unico
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4346, L 4346, F 40, S 8, H PO 67673, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-36
Empresa: LAJOS ROMERO AS TORRES SL
Socio Único
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4346, L 4346, F 40, S 8, H PO 67673, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-36
Empresa: FACTORY LUCINALA SL
Administrador Unico
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341, L 4341, F 90, S 8, H PO 67492, I/A 1 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-36
Empresa: FACTORY LUCINALA SL
Socio Único
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341, L 4341, F 90, S 8, H PO 67492, I/A 1 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-36
Empresa: DINA Y MEDIA OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 19, S 8, H SC 50112, I/A 1 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-15
Empresa: DINA Y MEDIA OBRAS Y REFORMAS SL
Socio Único
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 19, S 8, H SC 50112, I/A 1 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-15
Administrador Unico
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4190, L 4190, F 20, S 8, H PO 61778, I/A 1 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-36
Socio Único
- Lajos Romero Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4190, L 4190, F 20, S 8, H PO 61778, I/A 1 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-36
VER MAS ACTOS
Información de LAJOS ROMERO LUCIANO
Mostramos los datos de LAJOS ROMERO LUCIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAJOS ROMERO LUCIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos