LAITINEN MIETTINEN PAIVI HELENA
Informe ejecutivo de LAITINEN MIETTINEN PAIVI HELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAITINEN MIETTINEN PAIVI HELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL ROSADO VAZQUEZ SA | Administrador Unico | 19/12/2012 | 04/04/2024 |
VINCULACIONES DE LAITINEN MIETTINEN PAIVI HELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAITINEN MIETTINEN PAIVI HELENA
Empresa: MANUEL ROSADO VAZQUEZ SA
Administrador Unico
- Laitinen Miettinen Paivi Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785, L 698, F 182, S 8, H MA 23570, I/A 9 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-29
Empresa: MANUEL ROSADO VAZQUEZ SA
Administrador Unico
- Laitinen Miettinen Paivi Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785, L 698, F 182, S 8, H MA 23570, I/A 8 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-29
Empresa: MANUEL ROSADO VAZQUEZ SA
Administrador Unico
- Laitinen Miettinen Paivi Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785, L 698, F 182, S 8, H MA 23570, I/A 7 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: MANUEL ROSADO VAZQUEZ SA
Administrador Unico
- Laitinen Miettinen Paivi Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785, L 698, F 181, S 8, H MA 23570, I/A 5 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-29
Información de LAITINEN MIETTINEN PAIVI HELENA
Mostramos los datos de LAITINEN MIETTINEN PAIVI HELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAITINEN MIETTINEN PAIVI HELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos