LAINE SAN ROMAN GUILLERMO
Informe ejecutivo de LAINE SAN ROMAN GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAINE SAN ROMAN GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ECOSAR SL | Consejero | 13/01/2022 | 08/07/2024 |
RENNOVA INGENIERIA SOSTENIBLE SL | Consejero | 06/05/2021 | 29/02/2024 |
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION MINERA SME | Apoderado Mancomunado | 23/04/2018 | |
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION MINERA SME | Apoderado Mancomunado | 02/05/2013 | 04/04/2017 |
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION MINERA SME | Apoderado Mancomunado | 27/03/2017 | 04/04/2017 |
VINCULACIONES DE LAINE SAN ROMAN GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAINE SAN ROMAN GUILLERMO
Empresa: GRUPO ECOSAR SL
Consejero
- Avanzas Fernandez Ruben
- Laine San Roman Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 33020, I/A 11 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-33
Empresa: RENNOVA INGENIERIA SOSTENIBLE SL
Consejero
- Laine San Roman Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3525 , F 97, S 8, H AS 35251, I/A 17 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-33
Empresa: GRUPO ECOSAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ceñal Berjano Lucia Catalina
- Garcia Martinez Enedina
- Laine San Roman Guillermo
- Mencia Cobos Debora
- Perez Garcia Jose Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 92, S 8, H AS 33020, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-33
Empresa: RENNOVA INGENIERIA SOSTENIBLE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ceñal Berjano Lucia Catalina
- Laine San Roman Guillermo
- Mencia Cobos Debora
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3525 , F 95, S 8, H AS 35251, I/A 11 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-33
Apoderado Mancomunado
- Diaz Lago Jose Antonio
- Hevia Laguna Enrique Alberto
- Laine San Roman Guillermo
- Mallada De Castro Maria Teresa
- Suarez Martinez Maria Del Carmen
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 197, S 8, H AS 20837, I/A 61 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-33
Apoderado Mancomunado
- Diaz Lago Jose Antonio
- Laine San Roman Guillermo
- Sopeña Velasco Javier
- Suarez Martinez Maria Del Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 197, S 8, H AS 20837, I/A 56 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-33
Apoderado Mancomunado
- Diaz Lago Jose Antonio
- Hevia Laguna Enrique Alberto
- Laine San Roman Guillermo
- Mallada De Castro Maria Teresa
- Suarez Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 196, S 8, H AS 20837, I/A 55 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-33
Apoderado Mancomunado
- Diaz Lago Jose Antonio
- Laine San Roman Guillermo
- Sopeña Velasco Javier
- Suarez Martinez Maria Del Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 122, S 8, H AS 20837, I/A 43 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-33
Información de LAINE SAN ROMAN GUILLERMO
Mostramos los datos de LAINE SAN ROMAN GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAINE SAN ROMAN GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos