LAIA MATAMALA LOPEZ
Informe ejecutivo de LAIA MATAMALA LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAIA MATAMALA LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GURIT SHARED SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 30/12/2022 | |
SCATA SL | Apoderado Mancomunado | 29/06/2022 | |
INCATIS SL | Apoderado Mancomunado | 29/06/2022 |
VINCULACIONES DE LAIA MATAMALA LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAIA MATAMALA LOPEZ
Empresa: GURIT SHARED SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 58, S 8, H GI 1528, I/A 51 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-17
Empresa: GURIT SHARED SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 58, S 8, H GI 1528, I/A 51 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-17
Empresa: INCATIS SL
Apoderado Mancomunado
- Laia Matamala Lopez
- Neus Matamala Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 189, S 8, H GI 16191, I/A 8 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-17
Empresa: SCATA SL
Apoderado Mancomunado
- Laia Matamala Lopez
- Neus Matamala Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 33, S 8, H GI 11327, I/A 9 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-17
Empresa: GURIT BALSA SL
Apoderado Mancomunado
- Cristina Auladell Lobato
- Laia Matamala Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 111, S 8, H GI 1528, I/A 37 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-17
Información de LAIA MATAMALA LOPEZ
Mostramos los datos de LAIA MATAMALA LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAIA MATAMALA LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos