LAIA LLISTOSELLA VINDEL
Informe ejecutivo de LAIA LLISTOSELLA VINDEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAIA LLISTOSELLA VINDEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE SALUD DENTAL PLAYA DE ARO SA | Apoderado | 18/04/2011 |
VINCULACIONES DE LAIA LLISTOSELLA VINDEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAIA LLISTOSELLA VINDEL
Empresa: LLISTO STREIB D'ARO 2007 SL
Administrador Solidario
- Laia Llistosella Vindel
- Ramon Llistosella Vindel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 44748, I/A 2 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-17
Empresa: QUALITY LAB SL
Administrador Solidario
- Iban Llistosella Vindel
- Laia Llistosella Vindel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 80, S 8, H GI 50003, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-17
Apoderado
- Laia Llistosella Vindel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 621 , F 74, S 8, H GI 11966, I/A 11 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-17
Empresa: QUALITY LAB SL
Administrador Solidario
- Iban Llistosella Vindel
- Laia Llistosella Vindel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 79, S 8, H GI 50003, I/A 1 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-17
Información de LAIA LLISTOSELLA VINDEL
Mostramos los datos de LAIA LLISTOSELLA VINDEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAIA LLISTOSELLA VINDEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos