LAHUSEN MARIA CATALINA
Informe ejecutivo de LAHUSEN MARIA CATALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAHUSEN MARIA CATALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado Solidario | 17/07/2024 | |
JOHNSON & JOHNSON SA | Consejero | 07/03/2024 | |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 22/01/2024 | |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado Mancomunado | 18/01/2024 | |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado | 18/01/2024 |
VINCULACIONES DE LAHUSEN MARIA CATALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHUSEN MARIA CATALINA
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 8455, I/A 472 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Consejero
- Lahusen Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 59, S 8, H M 8455, I/A 462 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado
- Baidouin Pinhao De Freitas Arnaldo Miguel
- Cerrillo Arias Belen
- Hill Pugliese Lisa-ann
- Lahusen Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 58, S 8, H M 8455, I/A 460 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado
- Baidouin Pinhao De Freitas Arnaldo Miguel
- Cabra Alvarez Adriana
- Lahusen Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 56, S 8, H M 8455, I/A 456 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 55, S 8, H M 8455, I/A 455 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Información de LAHUSEN MARIA CATALINA
Mostramos los datos de LAHUSEN MARIA CATALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHUSEN MARIA CATALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos