LAHUERTA ROMEO MANUEL
Informe ejecutivo de LAHUERTA ROMEO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE LAHUERTA ROMEO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEMPERO 2000 SL | Apoderado | 22/07/2020 | |
ENERGIA Y AGUA 2015 SL | Presidente | 16/06/2016 | |
ENERGIA Y AGUA 2015 SL | Consejero | 16/06/2016 | |
TEMPERO 2000 SL | Consejero | 19/01/2015 | |
GO ADES 2013 SL | Apoderado | 20/02/2013 | |
DAMUADES CALDERERIA Y SOLDADURA SL | Administrador Unico | 09/11/2011 |
VINCULACIONES DE LAHUERTA ROMEO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHUERTA ROMEO MANUEL
Empresa: ETRA AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE SL
Liquidador Solidario
- ELECTRONIC TRAFIC SA
- Lahuerta Romeo Manuel
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44255 , F 175, S 8, H M 780186, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: ETRA AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE SL
Consejero
- De Juan Bejarano Jesus
- Lahuerta Romeo Manuel
- Manzano Del Pozo Jesus
Presidente
Secretario
- Lahuerta Romeo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44255 , F 175, S 8, H M 780186, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: ETRA AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE SL
Consejero
- Lahuerta Romeo Manuel
- Manzano Del Pozo Jesus
- Moreno Suarez Benito
Presidente
Secretario
- Lahuerta Romeo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44255 , F 169, S 8, H M 780186, I/A 1 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: ADES CENTRO TECNOLOGICO SL
Apoderado
- Bernal Albendin Jose Luis
- Lahuerta Romeo Manuel
- Lopez Torres Honorato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 92, S 8, H Z 49866, I/A 9 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-50
Empresa: TEMPERO 2000 SL
Apoderado
- Lahuerta Romeo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 29, S 8, H Z 48925, I/A 8 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-50
Empresa: ENERGIA Y AGUA 2015 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Lahuerta Romeo Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34870 , F 64, S 8, H M 627159, I/A 1 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: ADES CENTRO TECNOLOGICO SL
Apoderado
- Lahuerta Romeo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 92, S 8, H Z 49866, I/A 7 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-50
Empresa: TEMPERO 2000 SL
Consejero
- Delgado Salmeron Presentacion
- Lahuerta Romeo Manuel
- Zulueta Taboada Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 25, S 8, H Z 48925, I/A 2 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-50
Empresa: TEMPERO 2000 SL
Administrador Unico
- Lahuerta Romeo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 25, S 8, H Z 48925, I/A 2 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-50
Administrador Unico
- Lahuerta Romeo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 141, S 8, H Z 4720, I/A 22 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-50
VER MAS ACTOS
Información de LAHUERTA ROMEO MANUEL
Mostramos los datos de LAHUERTA ROMEO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHUERTA ROMEO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos