LAHUERTA CASANOVA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LAHUERTA CASANOVA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAHUERTA CASANOVA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENNUS URBAN CONSULTING SLP | Apoderado Solidario | 31/05/2021 | |
INGENNUS URBAN CONSULTING SLP | Presidente | 09/09/2020 | |
INGENNUS URBAN CONSULTING SLP | Consejero Delegado | 09/09/2020 | |
INGENNUS URBAN CONSULTING SLP | Consejero | 09/09/2020 | |
GLOBAL AFRICA PROJECTS SL | Consejero | 03/04/2012 | |
HOUSING AGENS SL | Consejero | 13/10/2010 |
VINCULACIONES DE LAHUERTA CASANOVA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHUERTA CASANOVA JOSE MARIA
Empresa: IOCORPORACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Lopez Juan Manuel
- CONOMEIN DESARROLLOS SL
- Lahuerta Casanova Jose Maria
- Rubio Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 164, S 8, H Z 12212, I/A 22 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-50
Empresa: INGENNUS URBAN CONSULTING SLP
Apoderado Solidario
- Lahuerta Casanova Joaquin
- Lahuerta Casanova Jose Maria
- Mendo Martinez Jose-alberto
- Santi Gomez Enrique
- Used Bescos Fernando Jose
- Vallino Gil Elena
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4218 , F 112, S 8, H Z 53132, I/A 16 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-50
Empresa: INGENNUS URBAN CONSULTING SLP
Consejero Delegado
- Lahuerta Casanova Jose Maria
Consejero
- Arqxxi Arquitectura Urbanismo Y Gestion Sociedad D
- Lahuerta Casanova Jose Maria
- Mendo Martinez Alberto
- Santi Gomez Enrique
- Used Bescos Fernando
- Vallino Gil Elena
Presidente
- Lahuerta Casanova Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4218 , F 110, S 8, H Z 53132, I/A 13 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-50
Empresa: IOCORPORACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Lopez Juan Manuel
- CONOMEIN DESARROLLOS SL
- Lahuerta Casanova Jose Maria
- Lahuerta Clemente Alfonso
- Lopez Oria Belen
- Rubio Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 163, S 8, H Z 12212, I/A 19 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-50
Empresa: IOCORPORACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Lopez Juan Manuel
- CONOMEIN DESARROLLOS SL
- Lahuerta Casanova Jose Maria
- Lahuerta Clemente Alfonso Juan
- Lopez Oria Belen
- Rubio Gimeno Jose Maria
Presidente
- Lahuerta Casanova Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 163, S 8, H Z 12212, I/A 19 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-50
Empresa: EATUR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Lopez Juan Manuel
- CONOMEIN DESARROLLOS SL
- Lahuerta Casanova Jose Maria
- Rubio Gimeno Jose Maria
Presidente
- Lahuerta Casanova Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 162, S 8, H Z 12212, I/A 15 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-50
Empresa: GLOBAL AFRICA PROJECTS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 178, S 8, H Z 53039, I/A 1 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-50
Empresa: HOUSING AGENS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lahuerta Casanova Jose Maria
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Rubio Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 139, S 8, H Z 50723, I/A 1 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-50
Empresa: EATUR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Lopez Juan Manuel
- Lahuerta Casanova Jose Maria
- Rubio Gimeno Jose Maria
Presidente
- Lahuerta Casanova Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 160, S 8, H Z 12212, I/A 10 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-50
Información de LAHUERTA CASANOVA JOSE MARIA
Mostramos los datos de LAHUERTA CASANOVA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHUERTA CASANOVA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos