LAHUERTA BUIRA RAMON
Informe ejecutivo de LAHUERTA BUIRA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAHUERTA BUIRA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMORIUS SL | Administrador Unico | 26/04/2017 | |
PORCOM SL | Administrador Unico | 25/04/2017 |
VINCULACIONES DE LAHUERTA BUIRA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHUERTA BUIRA RAMON
Empresa: FORRAJES DEL PORVENIR SA
Administrador Unico
- Lahuerta Buira Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 125 , F 110, S 8, H L 2327, I/A 18 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-25
Empresa: FORRAJES DEL PORVENIR SA
Administrador Unico
- Lahuerta Buira Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 125 , F 109, S 8, H L 2327, I/A 14 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-25
Empresa: INMORIUS SL
Administrador Unico
- Lahuerta Buira Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 87, S 8, H L 3101, I/A 7 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-25
Empresa: PORCOM SL
Administrador Unico
- Lahuerta Buira Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21 , F 225, S 8, H L 361, I/A 9 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-25
Empresa: FORRAJES DEL PORVENIR SA
Administrador Unico
- Lahuerta Buira Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 125 , F 108, S 8, H L 2327, I/A 13 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-25
Información de LAHUERTA BUIRA RAMON
Mostramos los datos de LAHUERTA BUIRA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHUERTA BUIRA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos