LAHTEENMAKI HARRI TAPIO
Informe ejecutivo de LAHTEENMAKI HARRI TAPIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAHTEENMAKI HARRI TAPIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAIKA 2018 SL | Administrador Solidario | 26/09/2018 | 20/07/2021 |
MERNONE SL | Administrador Solidario | 20/05/2019 | 17/05/2021 |
MERNONE SL | Administrador Unico | 20/05/2019 | 17/05/2021 |
MERNONE SL | Administrador Unico | 26/04/2017 |
VINCULACIONES DE LAHTEENMAKI HARRI TAPIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHTEENMAKI HARRI TAPIO
Empresa: TAIKA 2018 SL
Administrador Solidario
- Lahteenmaki Harri Tapio
- Penannen Leena Sinikka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767, L 4674, F 40, S 8, H MA147096, I/A 2 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-29
Empresa: MERNONE SL
Administrador Solidario
- Lahteenmaki Harri Tapio
- Pennanen Leena Sinikka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267, L 2180, F 181, S 8, H MA 62183, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-29
Empresa: MERNONE SL
Administrador Unico
- Lahteenmaki Harri Tapio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267, L 2180, F 179, S 8, H MA 62183, I/A 5 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-29
Empresa: MERNONE SL
Administrador Solidario
- Lahteenmaki Harri Tapio
- Pennanen Leena Sinikka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267, L 2180, F 180, S 8, H MA 62183, I/A 6 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-29
Empresa: MERNONE SL
Administrador Unico
- Lahteenmaki Harri Tapio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267, L 2180, F 180, S 8, H MA 62183, I/A 6 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-29
Empresa: TAIKA 2018 SL
Administrador Solidario
- Lahteenmaki Harri Tapio
- Penannen Leena Sinikka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767, L 4674, F 39, S 8, H MA147096, I/A 1 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-29
Empresa: MERNONE SL
Administrador Unico
- Lahteenmaki Harri Tapio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267, L 2180, F 179, S 8, H MA 62183, I/A 3 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-29
Información de LAHTEENMAKI HARRI TAPIO
Mostramos los datos de LAHTEENMAKI HARRI TAPIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHTEENMAKI HARRI TAPIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos