LAHOZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de LAHOZ MARTIN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAHOZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL AMANECER DEL DRAGON SL | Administrador Solidario | 10/11/2020 | |
TEATINOS RUTA OCIO SL | Administrador Solidario | 13/03/2020 | |
KISQUILLAQUISQUILLOSA 2016 SL | Socio Unico | 30/01/2020 | |
JALEO TEATINOS SL | Administrador Mancomunado | 02/05/2019 | |
TENNESSEE MALAGA SL | Apoderado Mancomunado | 10/04/2013 | |
JARANDA SELECCION SL | Administrador Mancomunado | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE LAHOZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHOZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Empresa: EL AMANECER DEL DRAGON SL
Administrador Solidario
- Brenes Dominguez Diego Jesus
- Diaz Rueda Oscar
- Duran Miranda Antonio Jose
- Lahoz Martin Miguel Angel
- Lopez Cuevas Manuel
- Mata Alfambra Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5981, L 4888, F 8, S 8, H MA157825, I/A 1 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-29
Empresa: KISQUILLAQUISQUILLOSA 2016 SL
Administrador Unico
- Lahoz Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575, L 4482, F 51, S 8, H MA137255, I/A 3 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-29
Empresa: TEATINOS RUTA OCIO SL
Administrador Solidario
- Bueno Ocaña Sandra
- Duran Miranda Antonio Jose
- Lahoz Martin Miguel Angel
- Lopez Cuevas Manuel
- Lozano Moya Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5931, L 4838, F 16, S 8, H MA155279, I/A 1 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-29
Empresa: KISQUILLAQUISQUILLOSA 2016 SL
Administrador Unico
- Lahoz Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575, L 4482, F 50, S 8, H MA137255, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-29
Empresa: KISQUILLAQUISQUILLOSA 2016 SL
Administrador Solidario
- Lahoz Martin Miguel Angel
- Marijuan De La Rosa Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575, L 4482, F 50, S 8, H MA137255, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-29
Empresa: KISQUILLAQUISQUILLOSA 2016 SL
Socio Único
- Lahoz Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575, L 4482, F 50, S 8, H MA137255, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-29
Empresa: JALEO TEATINOS SL
Administrador Mancomunado
- Gallego Pujol Paulo Sergio
- Lahoz Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5834, L 4741, F 99, S 8, H MA150529, I/A 1 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-29
Empresa: KISQUILLAQUISQUILLOSA 2016 SL
Administrador Solidario
- Lahoz Martin Miguel Angel
- Marijuan De La Rosa Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575, L 4482, F 49, S 8, H MA137255, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-29
Empresa: TENNESSEE MALAGA SL
Administrador Mancomunado
- Lahoz Martin Miguel Angel
- Ramos Roig Alfredo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091, L 3998, F 120, S 8, H MA116518, I/A 4 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-29
Empresa: TENNESSEE MALAGA SL
Apoderado Mancomunado
- Ferron Cosme Francisco Javier
- Lahoz Martin Miguel Angel
- Maldonado Gutierrez Alberto
- Ramos Roig Alfredo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091, L 3998, F 119, S 8, H MA116518, I/A 3 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-29
VER MAS ACTOS
Información de LAHOZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de LAHOZ MARTIN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHOZ MARTIN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos