LAHOZ BISBAL ALBERTO
Informe ejecutivo de LAHOZ BISBAL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAHOZ BISBAL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERCUT VALENCIA SL | Administrador Unico | 20/06/2017 | |
INTERCUT VALENCIA SL | Apoderado | 08/03/2016 | |
ECO3 MULTIMEDIA SA | Miem.Com.Ej. | 11/04/2013 | |
ECO3 MULTIMEDIA SA | Apoderado Mancomunado | 15/07/2010 |
VINCULACIONES DE LAHOZ BISBAL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHOZ BISBAL ALBERTO
Empresa: ECO3 MULTIMEDIA SA
Consejero
- Ferrando Giner Rafael
- Lahoz Bisbal Alberto
- Lluna Villar Rafael
- Mier Padilla Ignacio
- Vidal Duato Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7324, L 4625, F 220, S 8, H V 9033, I/A 66 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-46
Empresa: INTERCUT VALENCIA SL
Administrador Unico
- Lahoz Bisbal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9634, L 6916, F 165, S 8, H V 154103, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Empresa: INTERCUT VALENCIA SL
Apoderado
- Lahoz Bisbal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9634, L 6916, F 165, S 8, H V 154103, I/A 3 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46
Empresa: PROCAMVASA SA
Apoderado
- Aznar Berruezo Eduardo
- Cestero Aliaga Jose Maria
- Gil Terron Puchades Antonio
- Lahoz Bisbal Alberto
- Valls Porcel Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6419, L 3724, F 32, S 8, H V 67480, I/A 26 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-46
Empresa: ECO3 MULTIMEDIA SA
Consejero
- Ferrando Giner Rafael
- Lahoz Bisbal Alberto
- Lluna Villar Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7324, L 4625, F 212, S 8, H V 9033, I/A 57 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-46
Empresa: PROCAMVASA SA
Apoderado
- Lahoz Bisbal Alberto
Consejero
- Lahoz Bisbal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6419, L 3724, F 31, S 8, H V 67480, I/A 22 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-46
Empresa: CASTALIA URBANA SL
Consejero
- Lahoz Bisbal Alberto
Secretario
- Lahoz Bisbal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8401, L 5691, F 115, S 8, H V 112116, I/A 11 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-46
Empresa: CASTALIA URBANA SL
Apoderado
- Lahoz Bisbal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8401, L 5691, F 115, S 8, H V 112116, I/A 9 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-46
Empresa: ECO3 MULTIMEDIA SA
Miem.Com.Ej.
- De La Cruz Serna Tomas
- Ferrando Giner Rafael
- Gimenez Zuriaga Isabel Rosa
- Lahoz Bisbal Alberto
- Vidal Duato Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7324, L 4625, F 211, S 8, H V 9033, I/A 50 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
Empresa: ECO3 MULTIMEDIA SA
Miem.Com.Ej.
- Lahoz Bisbal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7324, L 4625, F 211, S 8, H V 9033, I/A 50 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
VER MAS ACTOS
Información de LAHOZ BISBAL ALBERTO
Mostramos los datos de LAHOZ BISBAL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHOZ BISBAL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos