LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA
Informe ejecutivo de LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIQUE PERSONAL SL | Apoderado | 08/06/2011 | 11/12/2013 |
UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado | 04/09/2013 | |
TARA SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 02/04/2012 | |
UNIQUE PERSONAL SL | Apoderado | 07/09/2010 | 08/10/2010 |
VINCULACIONES DE LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA
Empresa: UNIQUE PERSONAL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fagella Guilera Francesc Xavier
- Lahoz Aznar Maria Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 101, S 8, H M 410833, I/A 34 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Apoderado
- Fagella Guilera Xavier
- Lahoz Aznar Maria Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30130 , F 218, S 8, H M 216502, I/A 178 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Empresa: TARA SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Lahoz Aznar Maria Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18656 , F 93, S 8, H M 324726, I/A 5 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-28
Empresa: UNIQUE PERSONAL SL
Apoderado
- Lahoz Aznar Maria Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22939 , F 164, S 8, H M 410833, I/A 13 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Empresa: UNIQUE PERSONAL SL
Apoderado
- Lahoz Aznar Maria Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24852 , F 128, S 8, H M 447394, I/A 12 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-28
Información de LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA
Mostramos los datos de LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos