LAGUNA MORALES JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LAGUNA MORALES JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAGUNA MORALES JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICOS Y BRASAS SL | Administrador Unico | 17/08/2022 | |
IBERICOS Y BRASAS SL | Socio Unico | 17/08/2022 | |
LA MINA PUERTOLLANO SL | Socio Unico | 23/06/2020 | |
VINOS Y BRASAS SL | Socio Unico | 08/08/2018 | |
VINOS Y BRASAS SL | Administrador Unico | 08/08/2018 | |
LA MINA PUERTOLLANO SL | Administrador Unico | 02/10/2017 |
VINCULACIONES DE LAGUNA MORALES JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGUNA MORALES JOSE MARIA
Empresa: IBERICOS Y BRASAS SL
Administrador Unico
- Laguna Morales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705 , F 56, S 8, H CR 32805, I/A 1 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-13
Empresa: IBERICOS Y BRASAS SL
Socio Único
- Laguna Morales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705 , F 56, S 8, H CR 32805, I/A 1 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-13
Empresa: LA MINA PUERTOLLANO SL
Socio Único
- Laguna Morales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 220, S 8, H CR 28416, I/A 4 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-13
Empresa: VINOS Y BRASAS SL
Administrador Unico
- Laguna Morales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 115, S 8, H CR 30009, I/A 1 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-13
Empresa: VINOS Y BRASAS SL
Socio Único
- Laguna Morales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 115, S 8, H CR 30009, I/A 1 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-13
Empresa: LA MINA PUERTOLLANO SL
Administrador Unico
- Laguna Morales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 220, S 8, H CR 28416, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-13
Empresa: LA MINA PUERTOLLANO SL
Administrador Solidario
- Caballero Roman Ramon
- Laguna Morales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 220, S 8, H CR 28416, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-13
Empresa: LA MINA PUERTOLLANO SL
Administrador Solidario
- Caballero Roman Ramon
- Laguna Morales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 219, S 8, H CR 28416, I/A 2 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-13
Información de LAGUNA MORALES JOSE MARIA
Mostramos los datos de LAGUNA MORALES JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGUNA MORALES JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos