LAGUNA LORENZO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de LAGUNA LORENZO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAGUNA LORENZO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRISTIANE SALONES DE BELLEZA SL | Apoderado | 12/02/2018 | |
ENTRENATOR 2010 SL | Administrador Unico | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE LAGUNA LORENZO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGUNA LORENZO MARIA ANGELES
Empresa: NEW CONCEPT FASHION SRL
Administrador Unico
- Laguna Lorenzo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 46, S 8, H V 150652, I/A 7 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-46
Empresa: NEW CONCEPT FASHION SRL
Administrador Unico
- Laguna Lorenzo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 46, S 8, H V 150652, I/A 6 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-46
Empresa: CRISTIANE SALONES DE BELLEZA SL
Apoderado
- Laguna Lorenzo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337, L 7618, F 101, S 8, H V 178048, I/A 2 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-46
Empresa: ENTRENATOR 2010 SL
Administrador Unico
- Laguna Lorenzo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 216, S 8, H V 138718, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-46
Información de LAGUNA LORENZO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de LAGUNA LORENZO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGUNA LORENZO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos