LAGUNA CARDOZO AGUSTIN ELIAS
Informe ejecutivo de LAGUNA CARDOZO AGUSTIN ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAGUNA CARDOZO AGUSTIN ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASOF TRANS SL | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
CUORE STYLE SL | Administrador Solidario | 19/05/2021 | |
ADAMAR GLOBAL MARKETS SL | Administrador Solidario | 24/09/2020 | |
INVERDESK HOLDING SL | Administrador Solidario | 23/09/2020 | |
ALCAVALO MYR SL | Administrador Solidario | 20/07/2020 |
VINCULACIONES DE LAGUNA CARDOZO AGUSTIN ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGUNA CARDOZO AGUSTIN ELIAS
Empresa: LASOF TRANS SL
Administrador Unico
- Laguna Cardozo Agustin Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43149 , F 45, S 8, H M 762502, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: CUORE STYLE SL
Administrador Solidario
- Laguna Cardozo Agustin Elias
- Toro Gomez Camilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41927 , F 137, S 8, H M 742452, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: ADAMAR GLOBAL MARKETS SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Garcia Martinez
- Laguna Cardozo Agustin Elias
- Toro Gomez Camilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40897 , F 90, S 8, H M 725490, I/A 1 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Empresa: INVERDESK HOLDING SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Garcia Martinez
- Laguna Cardozo Agustin Elias
- Toro Gomez Camilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40939 , F 1, S 8, H M 726162, I/A 1 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Empresa: ALCAVALO MYR SL
Administrador Solidario
- Laguna Cardozo Agustin Elias
- Toro Gomez Camilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33073 , F 174, S 8, H M 595309, I/A 4 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Información de LAGUNA CARDOZO AGUSTIN ELIAS
Mostramos los datos de LAGUNA CARDOZO AGUSTIN ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGUNA CARDOZO AGUSTIN ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos