LAGUNA ALISEDA MARIA PILAR
Informe ejecutivo de LAGUNA ALISEDA MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAGUNA ALISEDA MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRABAL MARKET SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
PROMORONE CENTRAL SL | Administrador Unico | 08/08/2023 | |
ONESOLUTIONS 2023 SL | Socio Unico | 27/02/2023 | |
ONESOLUTIONS 2023 SL | Administrador Unico | 27/02/2023 |
VINCULACIONES DE LAGUNA ALISEDA MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGUNA ALISEDA MARIA PILAR
Empresa: SALVIAX INNOVA SL
Administrador Unico
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 141, S 8, H L 34942, I/A 3 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-25
Empresa: ARRABAL MARKET SL
Administrador Unico
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48949 , F 201, S 8, H B 602104, I/A 2 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: TENTALIAN LOGISTIA SL
Administrador Unico
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 83, S 8, H L 34070, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-25
Empresa: PROMORONE CENTRAL SL
Administrador Unico
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48839 , F 118, S 8, H B 598129, I/A 2 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
Empresa: SALVIAX INNOVA SL
Administrador Unico
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 141, S 8, H L 34942, I/A 2 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-25
Empresa: ONESOLUTIONS 2023 SL
Administrador Unico
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 1, S 8, H L 34701, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-25
Empresa: ONESOLUTIONS 2023 SL
Socio Único
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 1, S 8, H L 34701, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-25
Empresa: TENTALIAN LOGISTIA SL
Administrador Unico
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 82, S 8, H L 34070, I/A 2 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-25
Empresa: TENTALIAN LOGISTIA SL
Socio Único
- Laguna Aliseda Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 82, S 8, H L 34070, I/A 2 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-25
Información de LAGUNA ALISEDA MARIA PILAR
Mostramos los datos de LAGUNA ALISEDA MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGUNA ALISEDA MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos