LAGOS LOPEZ JONAS
Informe ejecutivo de LAGOS LOPEZ JONAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAGOS LOPEZ JONAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVA LUXURY PROPERTIES SL | Socio Unico | 13/01/2015 | |
NOVA LUXURY PROPERTIES SL | Administrador Unico | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE LAGOS LOPEZ JONAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGOS LOPEZ JONAS
Empresa: ISAMICON 1976 SL
Liquidador
- Lagos Lopez Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46158 , F 68, S 8, H B 511351, I/A 7 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: ISAMICON 1976 SL
Administrador Unico
- Lagos Lopez Jonas
Liquidador
- Lagos Lopez Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46158 , F 68, S 8, H B 511351, I/A 7 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: ISAMICON 1976 SL
Administrador Unico
- Lagos Lopez Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46158 , F 68, S 8, H B 511351, I/A 6 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-08
Empresa: NOVA LUXURY PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Lagos Lopez Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9896, L 7178, F 67, S 8, H V 163025, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-46
Empresa: NOVA LUXURY PROPERTIES SL
Socio Único
- Lagos Lopez Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9896, L 7178, F 67, S 8, H V 163025, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-46
Información de LAGOS LOPEZ JONAS
Mostramos los datos de LAGOS LOPEZ JONAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGOS LOPEZ JONAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos