LAGO LIÑARES HERMESINDO
Informe ejecutivo de LAGO LIÑARES HERMESINDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAGO LIÑARES HERMESINDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAMOTORES H & E SL | Socio Unico | 18/04/2018 |
VINCULACIONES DE LAGO LIÑARES HERMESINDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGO LIÑARES HERMESINDO
Empresa: IBERO MACHINING SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Rodriguez Abel
- Lago Liñares Hermesindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 72, S 8, H GU 10519, I/A 2 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-19
Empresa: PARAMOTORES H & E SL
Socio Único
- Lago Liñares Hermesindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17931 , F 162, S 8, H M 309643, I/A 3 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
Empresa: IBERO MACHINING SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Rodriguez Abel
- Lago Liñares Hermesindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36886 , F 156, S 8, H M 659983, I/A 1 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-28
Información de LAGO LIÑARES HERMESINDO
Mostramos los datos de LAGO LIÑARES HERMESINDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGO LIÑARES HERMESINDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos