LAGO FERNANDEZ AQUILINO
Informe ejecutivo de LAGO FERNANDEZ AQUILINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAGO FERNANDEZ AQUILINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTERNALIZACION INTEGRAL BACKOFFICE SA | Apoderado Mancomunado | 12/08/2015 | |
R D SISTEMAS SA | Apoderado | 11/10/2012 |
VINCULACIONES DE LAGO FERNANDEZ AQUILINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGO FERNANDEZ AQUILINO
Consejero Delegado Mancomunado
- Lago Fernandez Aquilino
Consejero
- Lago Fernandez Aquilino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33507 , F 83, S 8, H M 603132, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-28
Empresa: R D SISTEMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Lago Fernandez Aquilino
Consejero
- Lago Fernandez Aquilino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32578 , F 153, S 8, H M 154999, I/A 12 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-28
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Benavides Ortigosa Rafael
- Lago Fernandez Aquilino
Consejero
- Benavides Ortigosa Rafael
- Lago Fernandez Aquilino
- Palma Nieto Miguel Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33507 , F 82, S 8, H M 603132, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Empresa: R D SISTEMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miguel Angel
Consejero
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 216, S 8, H B 228800, I/A 17 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-08
Empresa: R D SISTEMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miguel Angel
Consejero
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 216, S 8, H B 228800, I/A 17 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-08
Empresa: R D SISTEMAS SA
Apoderado
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 214, S 8, H B 228800, I/A 15 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-08
Empresa: R D SISTEMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miguel Angel
Consejero
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33509 , F 184, S 8, H B 228800, I/A 13 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-08
Empresa: R D SISTEMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miquel Angel
Consejero
- Benavides Ortigosa Rafael
- Gomez Grau Pedro Enrique
- Lago Fernandez Aquilino
- Olmo Cazalilla Tomas
- Palma Nieto Miquel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33509 , F 184, S 8, H B 228800, I/A 13 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-08
Información de LAGO FERNANDEZ AQUILINO
Mostramos los datos de LAGO FERNANDEZ AQUILINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGO FERNANDEZ AQUILINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos