LAGO ALVAREZ-UDE ALVARO
Informe ejecutivo de LAGO ALVAREZ-UDE ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAGO ALVAREZ-UDE ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAMARIDA SL | Administrador Solidario | 01/09/2016 | |
COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO SA | Apoderado | 03/02/2015 | |
NEW GENTLEMAN BOYS SL | Administrador Solidario | 10/01/2012 | |
GENTELMAN NEW TEX SL | Administrador Solidario | 30/10/2009 |
VINCULACIONES DE LAGO ALVAREZ-UDE ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGO ALVAREZ-UDE ALVARO
Empresa: LAMARIDA SL
Administrador Solidario
- Cerdan Martinez Daniel
- Lago Alvarez-ude Alvaro
- Madera Fidalgo Hugo
- Rivera Cadierno Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34984 , F 127, S 8, H M 629184, I/A 1 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Empresa: PACIENCIA INFINITA SL
Administrador Mancomunado
- Lago Alvarez-ude Alvaro
- Madera Fidalgo Hugo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27103 , F 38, S 8, H M 488311, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Apoderado
- Lago Alvarez-ude Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25463 , F 138, S 8, H M 458762, I/A 11 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: NEW GENTLEMAN BOYS SL
Administrador Solidario
- Lago Alvarez-ude Alvaro
- Rivera Cadierno Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27960 , F 142, S 8, H M 503948, I/A 2 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Empresa: PACIENCIA INFINITA SL
Administrador Mancomunado
- Lago Alvarez-ude Alvaro
- Madera Fidalgo Hugo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27103 , F 35, S 8, H M 488311, I/A 1 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
Empresa: GENTELMAN NEW TEX SL
Administrador Solidario
- Cerdan Martinez Daniel
- Lago Alvarez-ude Alvaro
- Madera Fidalgo Hugo Javier
- Rivera Cadierno Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26582 , F 13, S 8, H M 479038, I/A 2 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Información de LAGO ALVAREZ-UDE ALVARO
Mostramos los datos de LAGO ALVAREZ-UDE ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGO ALVAREZ-UDE ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos