LAGAR CRUZ MARIA CRUZ
Informe ejecutivo de LAGAR CRUZ MARIA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LAGAR CRUZ MARIA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGAR CRUZ MARIA CRUZ
Empresa: SEK CIUDALCAMPO SL
Apoderado
- Lagar Cruz Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28802 , F 78, S 8, H M 239932, I/A 58 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Empresa: SEK CIUDALCAMPO SL
Apoderado Mancomunado
- Canoyra Vaca Concepcion Maria Elena
- Lagar Cruz Maria Cruz
- Rastrollo Nevado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28802 , F 76, S 8, H M 239932, I/A 53 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: SEK CIUDALCAMPO SL
Apoderado Mancomunado
- Canoyra Vaca Concepcion Maria Elena
- Guerra Garcia Miguel Angel
- Lagar Cruz Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14500 , F 193, S 8, H M 239932, I/A 25 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-28
Empresa: SEK CATALUNYA SA
Apoderado
- Blazquez Bayot Joan
- Canoyra Vaca Concepcion Maria Elena
- Guerra Garcia Miguel Angel
- Lagar Cruz Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 188, S 8, H B 118283, I/A 56 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-08
Empresa: SEK CATALUNYA SA
Apoderado
- Blazquez Bayot Joan
- Canoyra Vaca Concepcion Maria Elena
- Guerra Garcia Miguel Angel
- Lagar Cruz Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 187, S 8, H B 118283, I/A 52 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-08
Información de LAGAR CRUZ MARIA CRUZ
Mostramos los datos de LAGAR CRUZ MARIA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGAR CRUZ MARIA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos