LAFONTAINE PRISCILLA FRANCOISE
Informe ejecutivo de LAFONTAINE PRISCILLA FRANCOISE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAFONTAINE PRISCILLA FRANCOISE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCIO Y VALORES SA | Consejero | 24/06/2009 |
VINCULACIONES DE LAFONTAINE PRISCILLA FRANCOISE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAFONTAINE PRISCILLA FRANCOISE
Empresa: CORPORACION DE NUEVA MARBELLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Binstock Jonathan Alexander Hanibal
- Lafontaine Priscilla Francoise
- Rinaldo Josiane
Consejero
- Lafontaine Priscilla Francoise
- Sanchez Velez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5374 , F 4, S 8, H SE 89637, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-41
Empresa: MUROS DEL IZOARD SL
Administrador Mancomunado
- Binstock Jonathan Alexander Hanibal
- Gomez Martin Juan Luis
- Lafontaine Priscilla Francoise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 183, S 8, H SE 83183, I/A 4 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-41
Empresa: ENSENADA DE PEDREGALEJOS SL
Administrador Mancomunado
- Binstock Jonathan Alexander Hanibal
- Lafontaine Priscilla Francoise
- Vilaplana Jacques Joseph Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 2752, F 111, S 8, H MA 78261, I/A 6 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-29
Empresa: CORPORACION DE NUEVA MARBELLA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Binstock Jonathan Alexander Hanibal
- Binstock Leslie Hue Salome
- Lafontaine Priscilla Francoise
- Rinaldo Josiane
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706, L 619, F 203, S 8, H MA 7025, I/A 22 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-29
Empresa: OCIO Y VALORES SL
Consejero
- Lafontaine Priscilla Francoise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 50, S 8, H SE 31411, I/A 21 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-41
Empresa: MUROS DEL IZOARD SL
Administrador Mancomunado
- Binstock Jonathan Alexander Hanibal
- Gomez Martin Juan Luis
- Lafontaine Priscilla Francoise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4622, L 3530, F 7, S 8, H MA100685, I/A 2 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-29
Empresa: ENSENADA DE PEDREGALEJOS SL
Administrador Mancomunado
- Binstock Jonathan Alexander Hanibal
- Lafontaine Priscilla Francoise
- Vilaplana Jacques Joseph Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 2752, F 110, S 8, H MA 78261, I/A 4 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-29
Información de LAFONTAINE PRISCILLA FRANCOISE
Mostramos los datos de LAFONTAINE PRISCILLA FRANCOISE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAFONTAINE PRISCILLA FRANCOISE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos