LADOUX AGUILAR ANA ROSA
Informe ejecutivo de LADOUX AGUILAR ANA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LADOUX AGUILAR ANA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES MULTIMEDIA BETA SL | Administrador Solidario | 02/03/2011 | |
APLICACIONES MULTIMEDIA BETA SL | Liquidador | 02/03/2011 | 02/03/2011 |
MAUDE STUDIO SL | Administrador Unico | 11/11/2010 | |
PROMOCIONES LADUPAL SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2010 | |
PROMOCIONES LADUPAL SL | Liquidador Mancomunado | 14/01/2010 | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE LADOUX AGUILAR ANA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LADOUX AGUILAR ANA ROSA
Empresa: APLICACIONES MULTIMEDIA BETA SL
Liquidador
- Ladoux Aguilar Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589, L 1502, F 69, S 8, H MA 43367, I/A 2 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
Empresa: APLICACIONES MULTIMEDIA BETA SL
Administrador Solidario
- Ladoux Aguilar Ana Rosa
- Sanchez Cozar Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589, L 1502, F 69, S 8, H MA 43367, I/A 2 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
Administrador Unico
- Ladoux Aguilar Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560, L 1473, F 125, S 8, H MA 6641, I/A 7 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-29
Empresa: PROMOCIONES LADUPAL SL
Liquidador Mancomunado
- Ladoux Aguilar Ana Rosa
- Palacios Garcia Maria Dolores De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 194, S 8, H MA 48271, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: PROMOCIONES LADUPAL SL
Administrador Mancomunado
- Ladoux Aguilar Ana Rosa
- Palacios Garcia Maria Dolores De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 194, S 8, H MA 48271, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Información de LADOUX AGUILAR ANA ROSA
Mostramos los datos de LADOUX AGUILAR ANA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LADOUX AGUILAR ANA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos