LACORT BUIL JOAQUIN
Informe ejecutivo de LACORT BUIL JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LACORT BUIL JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IN VILASSARENCA SA | Administrador Unico | 26/02/2021 | |
IN LACORT SL | Administrador Unico | 03/01/2019 | |
VILADOS EXPEDITIONS SL | Administrador Unico | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE LACORT BUIL JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LACORT BUIL JOAQUIN
Empresa: IN VILASSARENCA SA
Administrador Unico
- Lacort Buil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29920 , F 83, S 8, H B 67422, I/A 21 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Empresa: IN LACORT SL
Administrador Unico
- Lacort Buil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46689 , F 203, S 8, H B 527857, I/A 1 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: VILADOS EXPEDITIONS SL
Administrador Unico
- Lacort Buil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45367 , F 82, S 8, H B 485438, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Empresa: IN VILASSARENCA SA
Administrador Unico
- Lacort Buil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29920 , F 82, S 8, H B 67422, I/A 18 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
Empresa: IN VILASSARENCA SA
Consejero
- Curado Dominguez Antonio
- Lacort Buil Joaquin
- Thomas Braun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29920 , F 80, S 8, H B 67422, I/A 13 N (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-08
Empresa: IN VILASSARENCA SA
Administrador Unico
- Lacort Buil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29920 , F 81, S 8, H B 67422, I/A 16 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Empresa: IRLA CL SL
Liquidador
- Lacort Buil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32708 , F 103, S 8, H B 214538, I/A 2 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
Empresa: IRLA CL SL
Administrador
- Curado Dominguez Antonio
- Lacort Buil Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32708 , F 103, S 8, H B 214538, I/A 2 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
Información de LACORT BUIL JOAQUIN
Mostramos los datos de LACORT BUIL JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LACORT BUIL JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos