LACASA URIETA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de LACASA URIETA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LACASA URIETA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPENAV INVESTMENTS S.C.R. SA | Consejero | 03/06/2024 | |
HEDU 33 SOCIEDAD CAPITAL RIESGO SA | Consejero | 24/01/2024 | |
JAUDESOLAS SL | Consejero | 26/11/2020 | |
MDEF GESTEFIN SA SGIIC | Apoderado Solidario | 12/03/2020 | |
MDEF GESTEFIN SA SGIIC | Consejero | 03/05/2018 |
VINCULACIONES DE LACASA URIETA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LACASA URIETA MARIA TERESA
Empresa: COPENAV INVESTMENTS S.C.R. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 649405, I/A 14 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: HEDU 33 SOCIEDAD CAPITAL RIESGO SA
Consejero
- Arribas Garcia Daniel
- Durany Pich Salvador
- Lacasa Urieta Maria Teresa
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46256 , F 83, S 8, H M 812529, I/A 1 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: MDEF GESTEFIN SA SGIIC
Consejero
- Grau Monjo Mercedes
- Lacasa Urieta Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36717 , F 91, S 8, H M 658081, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Empresa: JAUDESOLAS SL
Consejero
- Lacasa Urieta Maria Teresa
- Sarasola Betere Teresa
- Sarasola Jaudenes Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 65, S 8, H M 652025, I/A 2 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: MDEF GESTEFIN SA SGIIC
Apoderado Solidario
- Lacasa Urieta Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36717 , F 82, S 8, H M 658081, I/A 15 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Empresa: MDEF GESTEFIN SA SGIIC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Muguiro Miranda Javier
- Lacasa Urieta Maria Teresa
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36717 , F 80, S 8, H M 658081, I/A 13 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Empresa: MDEF GESTEFIN SA SGIIC
Apoderado Solidario
- De Muguiro Miranda Javier
- Lacasa Urieta Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36717 , F 78, S 8, H M 658081, I/A 9 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: MDEF GESTEFIN SA SGIIC
Apoderado
- Lacasa Urieta Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36717 , F 76, S 8, H M 658081, I/A 7 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: MDEF GESTEFIN SA SGIIC
Consejero
- Grau Monjo Mercedes
- Lacasa Urieta Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36717 , F 74, S 8, H M 658081, I/A 3 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Información de LACASA URIETA MARIA TERESA
Mostramos los datos de LACASA URIETA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LACASA URIETA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos