LACASA MATEO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de LACASA MATEO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LACASA MATEO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEQUIA CONSULTORIA SA | Administrador Unico | 22/11/2013 |
VINCULACIONES DE LACASA MATEO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LACASA MATEO MARIA CARMEN
Empresa: SANDY ARAGONESA DE LIMPIEZAS SL
Administrador Unico
- Lacasa Mateo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 10, S 8, H Z 57246, I/A 2 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-50
Empresa: BEQUIA CONSULTORIA SA
Administrador Unico
- Lacasa Mateo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 225, S 8, H Z 1296, I/A 11 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-50
Empresa: CONSTRUCCIONES MONTEGO 3000 SL
Apoderado
- Lacasa Mateo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 210, S 8, H Z 44807, I/A 7 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-50
Empresa: SANDY ARAGONESA DE LIMPIEZAS SL
Administrador Unico
- Lacasa Mateo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 9, S 8, H Z 57246, I/A 1 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-50
Empresa: BEQUIA CONSULTORIA SA
Administrador Unico
- Lacasa Mateo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 225, S 8, H Z 1296, I/A 10 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-50
Empresa: CONSTRUCCIONES MONTEGO 3000 SL
Apoderado
- Lacasa Mateo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 209, S 8, H Z 44807, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-50
Información de LACASA MATEO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de LACASA MATEO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LACASA MATEO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos