LACASA MARAÑON JAIME
Informe ejecutivo de LACASA MARAÑON JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LACASA MARAÑON JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALI BABA TRADE SL | Apoderado | 04/01/2024 | |
ALI BABA TRADE SL | Apoderado | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE LACASA MARAÑON JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LACASA MARAÑON JAIME
Empresa: ALI BABA TRADE SL
Apoderado
- Lacasa Marañon Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17523 , F 146, S 8, H M 301088, I/A 13 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: ALI BABA TRADE SL
Administrador Unico
- Lacasa Marañon Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17523 , F 146, S 8, H M 301088, I/A 12 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: ALI BABA TRADE SL
Administrador Unico
- Lacasa Marañon Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17523 , F 145, S 8, H M 301088, I/A 11 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Empresa: ALI BABA TRADE SL
Administrador Unico
- Lacasa Marañon Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17523 , F 145, S 8, H M 301088, I/A 9 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: ALI BABA TRADE SL
Administrador Unico
- Lacasa Marañon Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17523 , F 144, S 8, H M 301088, I/A 8 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
Empresa: ALI BABA TRADE SL
Apoderado
- Lacasa Marañon Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17523 , F 143, S 8, H M 301088, I/A 6 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: ALI BABA TRADE SL
Administrador Unico
- Lacasa Marañon Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17523 , F 142, S 8, H M 301088, I/A 5 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Empresa: ALI BABA TRADE SL
Administrador Unico
- Lacasa Marañon Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17523 , F 141, S 8, H M 301088, I/A 3 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-28
Información de LACASA MARAÑON JAIME
Mostramos los datos de LACASA MARAÑON JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LACASA MARAÑON JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos