LACASA GARCIA ANGEL
Informe ejecutivo de LACASA GARCIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LACASA GARCIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANILE SA Y LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL UTE LEY 19 1982 DE 26 DE MAYO NUMERO 2 | Miem.Com.Ger | 29/07/2024 | |
LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL | Apoderado | 01/04/2022 | |
LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL | Apoderado | 28/12/2020 |
VINCULACIONES DE LACASA GARCIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LACASA GARCIA ANGEL
Apoderado
Gerente Uni.
Miem.Com.Ger
- Ballester Fernandez Juan Antonio
- Barbeta Acerete Jose Mauricio
- Lacasa Garcia Angel
- Sabater Moya Andres
Representante
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829125, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Apoderado
- Lacasa Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6725, L 4029, F 68, S 8, H V 73916, I/A 46 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-46
Apoderado
- Lacasa Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6725, L 4029, F 65, S 8, H V 73916, I/A 36 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-46
Información de LACASA GARCIA ANGEL
Mostramos los datos de LACASA GARCIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LACASA GARCIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos