LACAMBRA RIERA ERNESTO
Informe ejecutivo de LACAMBRA RIERA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LACAMBRA RIERA ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FENT CENTROAMERICA ETVE SL | Apoderado | 22/04/2024 | |
FENT CHILE ETVE SL | Apoderado Solidario | 15/04/2024 | |
SERVET RESEARCH AIE | Socio Miembr | 12/02/2024 | |
PASSAGE ALTERNATIVE SPAIN SL | Administrador Solidario | 07/08/2023 | |
DRAKE REAL ESTATE SPAIN SL | Apoderado | 28/07/2023 | |
PJ ESPAÑA PIZZERIAS SL | Apoderado | 07/06/2023 | |
CASES & LACAMBRA ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 04/05/2023 | |
CASES & LACAMBRA ABOGADOS SLP | Director General | 17/04/2023 | |
CASES & LACAMBRA ABOGADOS SLP | Consejero | 17/04/2023 | |
LPP CLOTHING RETAIL SPAIN SL | Apoderado Solidario | 22/11/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LACAMBRA RIERA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LACAMBRA RIERA ERNESTO
Empresa: FENT CENTROAMERICA ETVE SL
Apoderado
- Lacambra Riera Ernesto
- Radovanovic Drnda Bojan
- Roig Ramon Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46233 , F 89, S 8, H M 812134, I/A 2 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: FENT CHILE ETVE SL
Apoderado Solidario
- Lacambra Riera Ernesto
- Radovanovic Drnda Bojan
- Roig Ramon Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46233 , F 73, S 8, H M 812133, I/A 3 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: SERVET RESEARCH AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44444 , F 38, S 8, H M 783166, I/A 2 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: PASSAGE ALTERNATIVE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Lacambra Riera Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48906 , F 110, S 8, H B 600475, I/A 1 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-08
Empresa: DRAKE REAL ESTATE SPAIN SL
Apoderado
- Lacambra Riera Ernesto
- Radovanovic Drnda Bojan
- Roig Ramon Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43840 , F 121, S 8, H M 773645, I/A 8 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: DRAKE REAL ESTATE SPAIN SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Lacambra Riera Ernesto
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43840 , F 121, S 8, H M 773645, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: PJ ESPAÑA PIZZERIAS SL
Apoderado
- Lacambra Riera Ernesto
- Radovanovic Drnda Bojan
- Roig Ramon Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44155 , F 225, S 8, H M 606008, I/A 77 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: PJ ESPAÑA PIZZERIAS SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Lacambra Riera Ernesto
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44155 , F 224, S 8, H M 606008, I/A 76 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: CASES & LACAMBRA ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Cases Nabau Miguel
- Lacambra Riera Ernesto
- Leyva Leon Maria Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48655 , F 215, S 8, H B 436386, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: CASES & LACAMBRA ABOGADOS SLP
Consejero
- Cases Nabau Miguel
- Echenique Conde Pablo
- Lacambra Riera Ernesto
- Navarro Alcudia David
- Piñeiro Salguero Jose
Director General
- Lacambra Riera Ernesto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43719 , F 3, S 8, H B 436386, I/A 3 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
VER MAS ACTOS
Información de LACAMBRA RIERA ERNESTO
Mostramos los datos de LACAMBRA RIERA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LACAMBRA RIERA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos