LABORI SALLENT MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de LABORI SALLENT MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LABORI SALLENT MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASA5 SL | Apoderado Solidario | 11/03/2024 | |
ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL SA | Apoderado Solidario | 13/09/2022 | |
SILVANIA SL | Apoderado Solidario | 04/08/2022 | |
SILVANIA SL | Apoderado Mancomunado | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE LABORI SALLENT MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABORI SALLENT MARIA ISABEL
Empresa: LASA5 SL
Apoderado Solidario
- Labori Sallent Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47568 , F 50, S 8, H B 555813, I/A 3 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Empresa: ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL SA
Apoderado Solidario
- Labori Sallent Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37187 , F 207, S 8, H B 17871, I/A 49 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-08
Empresa: SILVANIA SL
Apoderado Solidario
- Labori Sallent Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40294 , F 59, S 8, H B 69901, I/A 16 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: SILVANIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Labori Sallent Alejandro
- Labori Sallent Carlos
- Labori Sallent Ignacio
- Labori Sallent Maria Isabel
- Labori Sallent Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40294 , F 58, S 8, H B 69901, I/A 15 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Labori Sallent Alejandro
- Labori Sallent Carlos
- Labori Sallent Ignacio
- Labori Sallent Maria Isabel
- Labori Sallent Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36534 , F 108, S 8, H B 17871, I/A 47 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-08
Empresa: SILVANIA SL
Apoderado Mancomunado
- Labori Sallent Alejandro
- Labori Sallent Carlos
- Labori Sallent Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40294 , F 54, S 8, H B 69901, I/A 12 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Labori Sallent Alejandro
- Labori Sallent Carlos
- Labori Sallent Ignacio
- Labori Sallent Maria Isabel
- Labori Sallent Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36534 , F 107, S 8, H B 17871, I/A 45 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Empresa: ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Labori Sallent Alejandro
- Labori Sallent Carlos
- Labori Sallent Ignacio
- Labori Sallent Maria Isabel
- Labori Sallent Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36534 , F 107, S 8, H B 17871, I/A 45 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Empresa: ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Labori Sallent Alejandro
- Labori Sallent Carlos
- Labori Sallent Ignacio
- Labori Sallent Maria Isabel
- Labori Sallent Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36534 , F 104, S 8, H B 17871, I/A 38 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Empresa: ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Labori Sallent Alejandro
- Labori Sallent Carlos
- Labori Sallent Ignacio
- Labori Sallent Maria Isabel
- Labori Sallent Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36534 , F 104, S 8, H B 17871, I/A 38 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
VER MAS ACTOS
Información de LABORI SALLENT MARIA ISABEL
Mostramos los datos de LABORI SALLENT MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABORI SALLENT MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos