LABORDA MAS SEBASTIAN
Informe ejecutivo de LABORDA MAS SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LABORDA MAS SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORDA I ASSOCIATS GESTIO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 20/08/2012 |
VINCULACIONES DE LABORDA MAS SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABORDA MAS SEBASTIAN
Empresa: MICHICO IBERICA SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 60699, I/A 2 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-43
Empresa: LOCAL EVENTS SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 561404, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: MICHICO IBERICA SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 135, S 8, H T 60699, I/A 1 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-43
Empresa: LOCAL EVENTS SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47756 , F 84, S 8, H B 561404, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Empresa: EUROSARRIA 3000 SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45549 , F 83, S 8, H B 491470, I/A 8 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Empresa: EUROPRINTER 3000 SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 222, S 8, H L 27431, I/A 13 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-25
Empresa: EUROPRINTER 3000 SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 221, S 8, H L 27431, I/A 12 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-25
Empresa: SICORIS GESTION DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1313 , F 91, S 8, H L 26163, I/A 4 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-25
Empresa: EUROSARRIA 3000 SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45549 , F 78, S 8, H B 491470, I/A 1 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-08
Empresa: MANI-GRAFIC P. L. V. SL
Administrador Unico
- Laborda Mas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44609 , F 57, S 8, H B 461069, I/A 3 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
VER MAS ACTOS
Información de LABORDA MAS SEBASTIAN
Mostramos los datos de LABORDA MAS SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABORDA MAS SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos