LABELLE CASTRO SYLVIA PATRICIA
Informe ejecutivo de LABELLE CASTRO SYLVIA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LABELLE CASTRO SYLVIA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREEDOM AIRBUSINESS SL | Apoderado Solidario | 15/10/2013 | 28/03/2018 |
FREEDOM AIRBUSINESS SL | Socio Unico | 15/10/2013 | 02/12/2016 |
FREEDOM AIRBUSINESS SL | Administrador Unico | 17/02/2010 | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE LABELLE CASTRO SYLVIA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABELLE CASTRO SYLVIA PATRICIA
Empresa: FREEDOM AIRBUSINESS SL
Apoderado Solidario
- Labelle Castro Sylvia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26531 , F 88, S 8, H M 478132, I/A 7 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: FREEDOM AIRBUSINESS SL
Apoderado Solidario
- Labelle Castro Sylvia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26531 , F 86, S 8, H M 478132, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: FREEDOM AIRBUSINESS SL
Administrador Unico
- Labelle Castro Sylvia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26531 , F 85, S 8, H M 478132, I/A 4 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: FREEDOM AIRBUSINESS SL
Socio Único
- Labelle Castro Sylvia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26531 , F 85, S 8, H M 478132, I/A 4 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: FREEDOM AIRBUSINESS SL
Administrador Unico
- Labelle Castro Sylvia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26531 , F 85, S 8, H M 478132, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Información de LABELLE CASTRO SYLVIA PATRICIA
Mostramos los datos de LABELLE CASTRO SYLVIA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABELLE CASTRO SYLVIA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos