LABELLA MATEO MANUEL- RICARDO
Informe ejecutivo de LABELLA MATEO MANUEL- RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LABELLA MATEO MANUEL- RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MGS HISPALIS ASESORES SL | Administrador Unico | 21/06/2021 | |
MGS ASEGURADORA SL | Administrador Unico | 25/04/2018 | |
VINTERGEST SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 31/05/2017 |
VINCULACIONES DE LABELLA MATEO MANUEL- RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABELLA MATEO MANUEL- RICARDO
Administrador Unico
- Labella Mateo Manuel- Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 164, S 8, H SE 61422, I/A 5 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-41
Empresa: MGS HISPALIS ASESORES SL
Administrador Unico
- Labella Mateo Manuel- Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7066 , F 140, S 8, H SE130726, I/A 1 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-41
Empresa: MGS ASEGURADORA SL
Administrador Unico
- Labella Mateo Manuel- Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 194, S 8, H SE 86047, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Administrador Unico
- Labella Mateo Manuel- Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 163, S 8, H SE 61422, I/A 4 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-41
Empresa: VINTERGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Labella Mateo Manuel- Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 147, S 8, H SE102393, I/A 2 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-41
Empresa: VINTERGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Labella Mateo Manuel- Ricardo
- Labella Mateo Maria-africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 147, S 8, H SE102393, I/A 2 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-41
Empresa: VINTERGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Labella Mateo Manuel- Ricardo
- Labella Mateo Maria-africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 146, S 8, H SE102393, I/A 1 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41
Información de LABELLA MATEO MANUEL- RICARDO
Mostramos los datos de LABELLA MATEO MANUEL- RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABELLA MATEO MANUEL- RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos