LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN
Informe ejecutivo de LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTY SA | Socio Unico | 11/08/2015 | |
SOLDEGUI SL | Administrador Unico | 23/05/2014 | |
NUTY SA | Administrador Unico | 09/05/2014 |
VINCULACIONES DE LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN
Empresa: NUTY SA
Administrador Unico
- Labayen Jauregui Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 106, S 8, H SS 1822, I/A 23 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Empresa: NUTY SA
Socio Único
- Labayen Jauregui Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 106, S 8, H SS 1822, I/A 21 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Empresa: SOLDEGUI SL
Administrador Unico
- Labayen Jauregui Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 124, S 8, H SS 8871, I/A 5 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-20
Empresa: SOLDEGUI SL
Administrador Solidario
- Labayen Jauregui Francisco Javier
- Labayen Jauregui Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 124, S 8, H SS 8871, I/A 5 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-20
Empresa: NUTY SA
Administrador Unico
- Labayen Jauregui Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 106, S 8, H SS 1822, I/A 20 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Información de LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN
Mostramos los datos de LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos