LABAT GERARD RENE
Informe ejecutivo de LABAT GERARD RENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LABAT GERARD RENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBEKA FINANCE SL | Apoderado | 30/05/2014 | 09/12/2020 |
IBEKA FINANCE SL | Administrador Solidario | 13/03/2014 | |
KIDS MANIA SL | Liquidador | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
KIDS MANIA SL | Administrador Unico | 12/01/2012 | |
SODI. MEP. INTERNATIONAL SL | Liquidador | 27/05/2010 | 27/05/2010 |
SODI. MEP. INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 27/05/2010 |
VINCULACIONES DE LABAT GERARD RENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABAT GERARD RENE
Empresa: IBEKA FINANCE SL
Apoderado
- Labat Gerard Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 4, S 8, H SS 29294, I/A 4 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-20
Empresa: IBEKA FINANCE SL
Administrador Solidario
- Fuster Labat Pierret
- Labat Gerard Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 4, S 8, H SS 29294, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-20
Empresa: KIDS MANIA SL
Liquidador
- Labat Gerard Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 158, S 8, H SS 17743, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-20
Empresa: KIDS MANIA SL
Administrador Unico
- Labat Gerard Rene
Liquidador
- Labat Gerard Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 158, S 8, H SS 17743, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-20
Empresa: SODI. MEP. INTERNATIONAL SL
Liquidador
- Labat Gerard Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 29, S 8, H SS 15684, I/A 3 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-20
Empresa: SODI. MEP. INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Labat Gerard Rene
Liquidador
- Labat Gerard Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 29, S 8, H SS 15684, I/A 3 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-20
Información de LABAT GERARD RENE
Mostramos los datos de LABAT GERARD RENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABAT GERARD RENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos