LABANDERA MONTALBAN MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de LABANDERA MONTALBAN MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LABANDERA MONTALBAN MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCHI 2012 SL | Administrador Unico | 23/09/2016 | 26/01/2021 |
INCHI 2012 SL | Apoderado Solidario | 19/04/2012 | 30/08/2012 |
VINCULACIONES DE LABANDERA MONTALBAN MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABANDERA MONTALBAN MARIA BEGOÑA
Empresa: INCHI 2012 SL
Administrador Unico
- Labandera Montalban Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 94, S 8, H J 19212, I/A 5 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-23
Empresa: INCHI 2012 SL
Administrador Unico
- Labandera Montalban Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 94, S 8, H J 19212, I/A 4 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-23
Empresa: INCHI 2012 SL
Apoderado Solidario
- Baena Exposito Pedro
- Labandera Montalban Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 93, S 8, H J 19212, I/A 3 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-23
Empresa: INCHI 2012 SL
Apoderado Solidario
- Baena Exposito Pedro
- Labandera Montalban Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 92, S 8, H J 19212, I/A 2 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-23
Información de LABANDERA MONTALBAN MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de LABANDERA MONTALBAN MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABANDERA MONTALBAN MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos