KYUNG KIM JAE
Informe ejecutivo de KYUNG KIM JAE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KYUNG KIM JAE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBALLOGIC SPAIN SL | Apoderado | 19/06/2023 | 19/08/2024 |
GLOBALLOGIC SPAIN SL | Consejero | 30/08/2022 | 08/04/2024 |
GLOBALLOGIC SPAIN SL | Secretario | 08/04/2024 |
VINCULACIONES DE KYUNG KIM JAE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KYUNG KIM JAE
Empresa: GLOBALLOGIC SPAIN SL
Apoderado
- Kyung Kim Jae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 775728, I/A 14 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Empresa: GLOBALLOGIC SPAIN SL
Consejero
- Kyung Kim Jae
Secretario
- Kyung Kim Jae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 166, S 8, H M 775728, I/A 13 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: GLOBALLOGIC SPAIN SL
Apoderado
- Kyung Kim Jae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 162, S 8, H M 775728, I/A 9 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: GLOBALLOGIC SPAIN SL
Consejero
- Banga Nitesh
- Brubaker Scott Bradford
- Cofino Rodrigo Andres
- Kyung Kim Jae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43972 , F 12, S 8, H M 775728, I/A 1 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-28
Información de KYUNG KIM JAE
Mostramos los datos de KYUNG KIM JAE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KYUNG KIM JAE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos