KYLE STUCKI AARON
Informe ejecutivo de KYLE STUCKI AARON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE KYLE STUCKI AARON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUBCOM CABLE SYSTEM HOLDING SL | Presidente | 13/05/2016 | 26/02/2018 |
SUBCOM CABLE SYSTEM HOLDING SL | Consejero | 13/05/2016 | 26/02/2018 |
SUBCOM MARINE SPAIN SL | Consejero | 18/05/2016 | 09/02/2018 |
SUBCOM MARINE SPAIN SL | Presidente | 18/05/2016 | 09/02/2018 |
GE POWER MANAGEMENT SL | Consejero | 08/10/2009 |
VINCULACIONES DE KYLE STUCKI AARON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KYLE STUCKI AARON
Consejero
- Kyle Stucki Aaron
Presidente
- Kyle Stucki Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33023 , F 132, S 8, H M 594483, I/A 9 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: TE CONNECTIVITY SUBCOM SL
Consejero
- Kyle Stucki Aaron
Presidente
- Kyle Stucki Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29805 , F 154, S 8, H M 14569, I/A 119 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: TE CONNECTIVITY SUBCOM SL
Presidente
- Kyle Stucki Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29805 , F 154, S 8, H M 14569, I/A 116 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Empresa: TE CONNECTIVITY SUBCOM SL
Consejero
- Kyle Stucki Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29805 , F 153, S 8, H M 14569, I/A 115 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Consejero
- Kyle Stucki Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33023 , F 132, S 8, H M 594483, I/A 7 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Presidente
- Kyle Stucki Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33023 , F 131, S 8, H M 594483, I/A 8 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Empresa: GE POWER MANAGEMENT SA
Consejero
- Abdelgalil Hani
- Fernandez De Retana Alvarez Oscar
- Kyle Stucki Aaron
- Sollecito Lawrence August
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 133, S 8, H BI 4847,A , I/ 63 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-48
Información de KYLE STUCKI AARON
Mostramos los datos de KYLE STUCKI AARON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KYLE STUCKI AARON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos