KUZMAK BOURDET KARINA
Informe ejecutivo de KUZMAK BOURDET KARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE KUZMAK BOURDET KARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMAC AGRO ESPAÑA SA | Apoderado | 23/11/2011 | 15/12/2023 |
ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA | Consejero | 16/09/2020 | 25/07/2023 |
ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/09/2020 | 25/07/2023 |
ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/07/2014 | 16/09/2020 |
ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA | Consejero | 28/07/2014 | 16/09/2020 |
FERTINAGRO ORGANIA SL | Consejero | 29/09/2010 | 30/07/2012 |
VINCULACIONES DE KUZMAK BOURDET KARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KUZMAK BOURDET KARINA
Empresa: TIMAC AGRO ESPAÑA SA
Apoderado
- Kuzmak Bourdet Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 204, S 8, H NA 5254, I/A 129 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-31
Empresa: ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Kuzmak Bourdet Karina
Consejero
- Kuzmak Bourdet Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 116, S 8, H AS 33154, I/A 54 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-33
Empresa: ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 60, S 8, H AS 33154, I/A 47 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-33
Empresa: ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Jouslin De Noray Guillaume Marie Christophe Louis
- Kuzmak Bourdet Karina
- Ortiz De Urbina Vicente Juan Antonio
- SA MIRAT
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 60, S 8, H AS 33154, I/A 47 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-33
Empresa: ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 55, S 8, H AS 33154, I/A 31 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-33
Empresa: ASTURIANA DE FERTILIZANTES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 55, S 8, H AS 33154, I/A 31 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-33
Empresa: AGRIBERIA NUTRICION VEGETAL SL
Consejero
- Kuzmak Bourdet Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447, L 1009, F 135, S 8, H CS 29269, I/A 13 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-12
Empresa: TIMAC AGRO ESPAÑA SA
Apoderado
- Kuzmak Bourdet Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 180, S 8, H NA 5254, I/A 100 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-31
Empresa: AGRIBERIA NUTRICION VEGETAL SL
Consejero
- Kuzmak Bourdet Karina
- Morte Murillo Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447, L 1009, F 134, S 8, H CS 29269, I/A 7 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-12
Información de KUZMAK BOURDET KARINA
Mostramos los datos de KUZMAK BOURDET KARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KUZMAK BOURDET KARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos