KURTZ RODRIGO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de KURTZ RODRIGO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KURTZ RODRIGO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBAFORADA SA | Administrador Solidario | 19/08/2015 |
VINCULACIONES DE KURTZ RODRIGO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KURTZ RODRIGO JUAN JOSE
Empresa: RIBAFORADA SA
Administrador Solidario
- Kurtz Rodrigo Francisco Alfonso
- Kurtz Rodrigo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 219, S 8, H NA 7926, I/A 29 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
Empresa: RIBAFORADA SA
Administrador Solidario
- Kurtz Rodrigo Francisco Alfonso
- Kurtz Rodrigo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 219, S 8, H NA 7926, I/A 27 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-31
Empresa: RIBAFORADA SA
Administrador Solidario
- Kurtz Rodrigo Francisco Alfonso
- Kurtz Rodrigo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 219, S 8, H NA 7926, I/A 27 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-31
Empresa: CONTROL DE PORCIONES SA
Administrador Solidario
- Kurtz Rodrigo Francisco Alfonso
- Kurtz Rodrigo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 28, S 8, H NA 16213, I/A 6 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-31
Empresa: CONTROL DE PORCIONES SA
Administrador Solidario
- Kurtz Rodrigo Francisco Alfonso
- Kurtz Rodrigo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 28, S 8, H NA016213, I/A00005 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-31
Empresa: RIBAFORADA SA
Administrador Solidario
- Kurtz Rodrigo Francisco Alfonso
- Kurtz Rodrigo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 219, S 8, H NA007926, I/A00026 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-31
Información de KURTZ RODRIGO JUAN JOSE
Mostramos los datos de KURTZ RODRIGO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KURTZ RODRIGO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos