KURI SALAS RODRIGO
Informe ejecutivo de KURI SALAS RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE KURI SALAS RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELVETIA ALTERNATIVE INVESTMENT SL | Consejero | 16/08/2024 | |
KURANGAS ESTATES SL | Socio Unico | 11/01/2021 | |
PARKTOB INVERSIONES 2012 SL | Administrador Solidario | 27/06/2013 |
VINCULACIONES DE KURI SALAS RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KURI SALAS RODRIGO
Empresa: HELVETIA ALTERNATIVE INVESTMENT SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827223, I/A 6 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: KURANGAS ESTATES SL
Socio Único
- Kuri Salas Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41233 , F 111, S 8, H M 730989, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: INNOVACION COLABORATIVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37631 , F 200, S 8, H M 585568, I/A 13 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: INNOVACION COLABORATIVA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37631 , F 200, S 8, H M 585568, I/A 12 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Empresa: OPEN DIGITAL SERVICES SL
Consejero
- Kuri Salas Rodrigo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35303 , F 95, S 8, H M 639332, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: INNOVACION COLABORATIVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32533 , F 59, S 8, H M 585568, I/A 8 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Empresa: OPEN BANK SA
Consejero
- Kuri Salas Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34880 , F 20, S 8, H M 87030, I/A 207 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: INNOVACION COLABORATIVA SL
Consejero
- Kuri Salas Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32533 , F 57, S 8, H M 585568, I/A 6 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Empresa: OPEN DIGITAL SERVICES SL
Consejero
- Ainsa Abos Jose Felix
- Kuri Salas Rodrigo
- Szafir Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35571 , F 90, S 8, H M 639332, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: YAAP DIGITAL SERVICES SL
Consejero
- Kuri Salas Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31439 , F 200, S 8, H M 564864, I/A 22 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
VER MAS ACTOS
Información de KURI SALAS RODRIGO
Mostramos los datos de KURI SALAS RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KURI SALAS RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos