KURI IZQUIERDO RAFAEL
Informe ejecutivo de KURI IZQUIERDO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KURI IZQUIERDO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KURSON ASSET MANAGEMENT SL | Socio Unico | 24/07/2024 | |
KURSON ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 24/07/2024 | |
GASTON MADRID SL | Socio Unico | 13/03/2024 | |
GASTON MADRID SL | Administrador Unico | 13/03/2024 | |
GRUPO LA BIKINA SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 |
VINCULACIONES DE KURI IZQUIERDO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KURI IZQUIERDO RAFAEL
Empresa: KURSON ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Kuri Izquierdo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828961, I/A 1 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: KURSON ASSET MANAGEMENT SL
Socio Único
- Kuri Izquierdo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828961, I/A 1 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: GASTON MADRID SL
Administrador Unico
- Kuri Izquierdo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46507 , F 170, S 8, H M 816621, I/A 1 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: GASTON MADRID SL
Socio Único
- Kuri Izquierdo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46507 , F 170, S 8, H M 816621, I/A 1 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: GRUPO LA BIKINA SL
Administrador Solidario
- Carrillo Cal Y Mayor Esteban
- Kuri Izquierdo Rafael
- Segura Trujillo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41302 , F 184, S 8, H M 732085, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Información de KURI IZQUIERDO RAFAEL
Mostramos los datos de KURI IZQUIERDO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KURI IZQUIERDO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos