KUPPARAJU NAGARAJU
Informe ejecutivo de KUPPARAJU NAGARAJU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KUPPARAJU NAGARAJU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERROSTAAL SMART ENERGY SOLUTIONS SL | Consejero | 02/12/2014 |
VINCULACIONES DE KUPPARAJU NAGARAJU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KUPPARAJU NAGARAJU
Empresa: ATRIA SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kupparaju Nagaraju
- Raju Karthik Sunder
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5950 , F 219, S 8, H SE 95163, I/A 26 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-41
Empresa: ATRIA SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Kupparaju Nagaraju
- Raju Karthik Sunder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5950 , F 219, S 8, H SE 95163, I/A 26 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-41
Empresa: ATRIA SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kupparaju Nagaraju
- Lewinek Hans Peter
- Nondedeu Marquez Lorenzo
- Raju Karthik Sunder
- Tapia Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5950 , F 215, S 8, H SE 95163, I/A 20 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Empresa: ATRIA FS SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Kupparaju Nagaraju
- Raju Karthik Sunder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5950 , F 213, S 8, H SE 95163, I/A 17 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Empresa: ATRIA FS SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Consejero
- Kupparaju Nagaraju
- Raju Karthik Sunder
- Vollrath Urs
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5950 , F 213, S 8, H SE 95163, I/A 17 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Empresa: FERROSTAAL SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Consejero
- Kupparaju Nagaraju
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5679 , F 97, S 8, H SE 95163, I/A 15 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-21-41
Información de KUPPARAJU NAGARAJU
Mostramos los datos de KUPPARAJU NAGARAJU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KUPPARAJU NAGARAJU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos