KUNZMANN GUIDO
Informe ejecutivo de KUNZMANN GUIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KUNZMANN GUIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LECHLER SA | Consejero | 19/12/2019 | 13/05/2022 |
LECHLER SA | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2019 | 13/05/2022 |
LECHLER SA | Presidente | 19/12/2019 | 13/05/2022 |
LECHLER SA | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2011 | 19/12/2019 |
LECHLER SA | Presidente | 09/02/2011 | 19/12/2019 |
LECHLER SA | Consejero | 09/02/2011 | 19/12/2019 |
VINCULACIONES DE KUNZMANN GUIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KUNZMANN GUIDO
Empresa: LECHLER SA
Consejero Delegado Solidario
- Kunzmann Guido
- Stein Alfonso Hernan
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Kunzmann Guido
- Stein Alfonso Hernan
Presidente
- Kunzmann Guido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40020 , F 4, S 8, H M 242624, I/A 20 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Empresa: LECHLER SA
Consejero Delegado Solidario
- Kunzmann Guido
- Stein Alfonso Hernan
Presidente
- Kunzmann Guido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40020 , F 1, S 8, H M 242624, I/A 13 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: LECHLER SA
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Kunzmann Guido
- Stein Alfonso Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14638 , F 48, S 8, H M 242624, I/A 12 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: LECHLER SA
Consejero Delegado Solidario
- Kunzmann Guido
- Stein Alfonso Hernan
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Kunzmann Guido
- Stein Alfonso Hernan
Presidente
- Kunzmann Guido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14638 , F 48, S 8, H M 242624, I/A 12 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: LECHLER SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernan Stein Alfonso
- Kunzmann Guido
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Hernan Stein Alfonso
- Kunzmann Guido
Presidente
- Kunzmann Guido
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14638 , F 48, S 8, H M 242624, I/A 11 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: LECHLER SA
Consejero Delegado Solidario
- Kunzmann Guido
Consejero
- Kunzmann Guido
Presidente
- Kunzmann Guido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14638 , F 48, S 8, H M 242624, I/A 10 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Información de KUNZMANN GUIDO
Mostramos los datos de KUNZMANN GUIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KUNZMANN GUIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos