KUMLI SVANTE STURE
Informe ejecutivo de KUMLI SVANTE STURE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KUMLI SVANTE STURE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPANSION HABIT SL | Socio Unico | 25/06/2018 | 20/04/2022 |
EXPANSION HABIT SL | Administrador Solidario | 01/12/2020 | 20/04/2022 |
PERFORMAN LARK SL | Socio Unico | 13/07/2018 | 16/07/2021 |
VINCULACIONES DE KUMLI SVANTE STURE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KUMLI SVANTE STURE
Empresa: EXPANSION HABIT SL
Administrador Solidario
- Hale Philip Paul
- Kumli Svante Sture
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37520 , F 3, S 8, H M 668828, I/A 6 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: EXPANSION HABIT SL
Administrador Solidario
- Hale Philip Paul
- Kumli Svante Sture
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37520 , F 3, S 8, H M 668828, I/A 5 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Empresa: PERFORMAN LARK SL
Socio Único
- Kumli Svante Sture
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37682 , F 82, S 8, H M 671365, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: EXPANSION HABIT SL
Socio Único
- Kumli Svante Sture
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37520 , F 1, S 8, H M 668828, I/A 2 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Información de KUMLI SVANTE STURE
Mostramos los datos de KUMLI SVANTE STURE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KUMLI SVANTE STURE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos