KUMAR VAZQUEZ SUSANA
Informe ejecutivo de KUMAR VAZQUEZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KUMAR VAZQUEZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARSO GLOBAL SL | Socio Unico | 30/08/2017 | |
CARSO GLOBAL SL | Administrador Unico | 30/08/2017 | |
PURPLE PATCH SL | Administrador Unico | 14/03/2016 | |
LAXEZ IMPORT EXPORT SA | Presidente | 18/05/2015 | |
LAXEZ IMPORT EXPORT SA | Consejero Delegado | 18/05/2015 | |
LAXEZ IMPORT EXPORT SA | Consejero | 18/05/2015 | |
TOP LOOK PELUQUEROS SL | Administrador Unico | 28/04/2015 |
VINCULACIONES DE KUMAR VAZQUEZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KUMAR VAZQUEZ SUSANA
Empresa: CARSO GLOBAL SL
Administrador Unico
- Kumar Vazquez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36274 , F 180, S 8, H M 651733, I/A 1 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-28
Empresa: CARSO GLOBAL SL
Socio Único
- Kumar Vazquez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36274 , F 180, S 8, H M 651733, I/A 1 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-28
Empresa: TRAVENCOR SL
Administrador Unico
- Kumar Vazquez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 97, S 8, H M 596121, I/A 4 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Empresa: LAXEZ IMPORT EXPORT SA
Consejero Delegado
- Kumar Vazquez Susana
Consejero
- Amita
- Kumar Vazquez Susana
- Pillai Rohit
Presidente
- Kumar Vazquez Susana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 133, S 8, H M 57272, I/A 13 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: TOP LOOK PELUQUEROS SL
Administrador Unico
- Kumar Vazquez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10714 , F 13, S 8, H M 169550, I/A 7 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-28
Información de KUMAR VAZQUEZ SUSANA
Mostramos los datos de KUMAR VAZQUEZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KUMAR VAZQUEZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos